Na stronie:
Wykaz zarządzeń związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Krakowa
L.p. |
Dotyczy |
Nr zarządzenia/uchwały |
Z dnia |
Zmienione |
1 |
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Krakowa |
1243/2020 | 01.06.2020r. |
|
2 |
Symbole literowe | 1255/2020 | 01.06.2020r. |
|
3 |
Określenie dziedzin nadzoru |
184/2020 | 24.01.2020r. |
|
4 |
Odwołanie Zastępców Prezydenta Miasta Krakowa |
03.02.2015r. 29.09.2015r. 08.08.2018r. 06.11.2018r. 21.11.2018r. |
|
|
5 |
Powołanie Zastępców Prezydenta Miasta Krakowa |
03.02.2015r. 29.09.2015r. 24.08.2018r. 06.11.2018r. 22.11.2018 r. |
267/2016 z 05.02.2016r |
|
6 |
Ustalenie zastępstw pomiędzy Zastępcami PMK i Sekretarzem Miasta Krakowa |
3150/2018 |
22.11.2018r. |
|
7 |
Podpisywanie pism i dokumentów |
tekst jednolity: |
01.02.2007r. 20.03.2008r. |
2374/2009 z 30.10.2009r. 2878/2009 z 14.12.2009r. 122/2013 z 17.01.2013r. 2245/2013 z 29.07.2013r. |
8 |
W sprawie określenia zasad opracowywania i przekazywania do realizacji zarządzeń i opinii Prezydenta Miasta Krakowa oraz rozstrzygnięć nadzorczych i wezwań do usunięcia naruszenia prawa w stosunku do zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa. |
2147/2016 | 17.08.2016r. |
2008/2017 11.08.2017r. |
9 |
Polecenia służbowe PMK i DM |
1887/2008 |
29.09.2008r. |
|
10 |
Karty usług/procedury zewnętrzne i instrukcje postępowania/procedury wewnętrzne |
1899/2018 |
25.07.2018 r. |
|
11 |
Udzielanie upoważnień i pełnomocnictw przez PMK |
20.05.2009r. |
|
|
12 |
Zagraniczne wyjazdy służbowe |
1653/2019 | 08.07.2019r. |
|
13 |
Krajowe podróże służbowe |
27.07.2018 r. |
|
|
14 |
Określenie zakresu uprawnień i obowiązków Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Zrównoważonego Rozwoju |
416/2019 | 27.02.2019 r. |
|
15 |
Określenie zakresu uprawnień i obowiązków Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji, Sportu i Turystyki |
347/2019 | 18.02.2019r. | |
16 |
Okreslenie zakresu uprawnień i obowiązków Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej i Komunalnej | 318/2019 | 14.02.2019r. |
|
17 |
Określenie zakresu uprawnień i obowiązków Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Obsługi Mieszkańców |
|
19.02.2019r. |
|
18 |
Określenie zakresu uprawnień i obowiązków Skarbnika Miasta Krakowa |
03.07.2019r. |
|
|
19 |
Określenie zakresu uprawnień i obowiązków Sekretarza Miasta Krakowa |
15.02.2019r. |
||
20 |
Określenie zakresu uprawnień i obowiązków Dyrektora Magistratu |
1248/2020 | 01.06.2020r. | |
21 |
w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków lub petycji kierowanych do Urzędu Miasta Krakowa |
92/2019 | 17.01.2019r. |
|
22 |
Rozstrzygnięcia nadzorcze i wezwania do usunięcia naruszenia |
Polec. służb. PMK 10/2016 |
17.10.2016r. |
Polec. służb. PMK 9/2017 z 9.08.2017r. |
23 |
Kodeks postępowania etycznego pracowników UMK |
25.11.2005r. |
|
|
24 | Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych | 896/2010 | 26.04.2010r. |
809/2011 z 29.04.2011r. 1178/2012 z 04.05.2012r. 1460/2013 z 27.05.2013r. 947/2014 z 07.04.2014r. 826/2016 z 07.04.20146r. 973/2017 z 20.04.2017r. 776/2018 z 23.03.2018r. 768/2019 z 09.04.2019r. |
25 | Regulamin Pracy Urzędu Miasta Krakowa | 688/2009 | 03.04.2009r. |
595/2011 z 08.04.2011r. 3455/2013 z 29.11.2013r. 1732/2015 z 03.07.2015r. 733/2016 z 29.03.2016r. 2661/2017 z 17.10.2017r. 1112/2019 z 13.05.2019r. 374/2020 z 14.02.2020r. |
26 | w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Miejskiej Kraków | 170/2019 | 29.01.2019r. | |
27 | Regulamin przeprowadzania kontroli organizacyjno-prawnej przez Wydział Kontroli Wewnętrznej UMK | 173/2019 | 29.01.2019r. | |
28 | Regulamin przeprowadzania kontroli finansowej przez Wydział Kontroli Wewnętrznej UMK | 172/2019 | 29.01.2019r. | |
29 | Zasady obiegu korespondencji i informacji oraz dekretowania pism w UMK | Polec. służb DM 44/2008 | 13.11.2008 r. |
Polec. służb. DM 6/2010 DM z 15.01.2010r. |
30 | Zasady obsługi mieszkańców i komórek organizacyjnych, obiegu korespondencji oraz postepowania z dokumentacją UMK | 1441/2011 | 01.07.2011 | |
31 |
w sprawie trybu załatwiania interpelacji i zapytań radnych, interwencji poselskich i senatorskich, wniosków komisji Rady Miasta Krakowa oraz korespondencji od Przewodniczącego |
122/2019 | 21.01.2019r. | |
32 | Nadzór nad realizacją uchwał i rezolucji RMK | 938/2004 | 04.06.2004r. | |
33 | Podział kompetencji związanych z realizacją Krakowskiego programu Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta pomiędzy komórki organizacyjne UMK oraz MJO | 1840/2011 | 19.08.2011r. | 1051/2015 z 5.05.2015r. |
34 | Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Krakowa | 2697/2018 | 12.10.2018 r. |
988/2019 z 29.04.2019 r. 195/2020 z 28.01.2020 r. |
Wykaz zarządzeń PMK i uchwał RMK dotyczących struktury UMK i MJO
L.p. |
Dotyczy |
Nr zarządzenia/uchwały |
Z dnia |
Zmienione |
1 |
Kancelaria Prezydenta (KP) |
551/2015 | 11.03.2015r. |
|
2 |
Kancelaria Rady Miasta Krakowa (BR) |
2913/2019 |
31.10.2019r. |
|
3 |
Biuro ds. Dzielnic Miasta Krakowa (BD) |
3536/2018 |
21.12.2018r. |
|
4 |
Biuro Nadzoru Właścicielskiego (NW) |
3542/2018 |
21.12.2018r. |
|
5 |
Wydział Architektury i Urbanistyki (AU) |
09.12.2019r. |
|
|
6 |
Wydział Budżetu Miasta (BM) |
13.01.2020r. |
||
7 |
Biuro ds. Podatku VAT (BV) |
23.01.2020r. |
|
|
8 |
Wydział Edukacji (EK) |
3515/2019 |
23.12.2019r. |
|
9 |
Wydział Finansowy (FK) |
500/2020 | 27.02.2020r. |
|
10 |
Wydział Podatków i Opłat (PD) |
07.11.2019r. |
|
|
11 |
Wydział Geodezji (GD) |
2479/2018 | 25.09.2018r. |
|
12 |
Wydział Kształtowania Środowiska (WS) |
2995/2018 | 05.11.2018r. |
|
13 |
Wydział Gospodarki Komunalnej (GK) | 577/2020 | 05.03.2020r. |
|
14 |
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM) |
2202/2019 | 30.08.2019r. | |
15 |
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD) |
23.12.2019r. |
|
|
16 |
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ) |
11.12.2013r. |
|
|
17 |
Wydział Mieszkalnictwa (ML) |
597/2019 | 21.03.2019 r. |
|
18 |
Wydział Organizacji i Nadzoru (OR) |
03.12.2019r. |
|
|
19 |
Wydział Skarbu Miasta (GS) |
1698/2019 | 12.07.2019r. |
|
20 |
Wydział Spraw Administracyjnych (SA) |
1320/2018 | 25.05.2018r. |
|
21 |
Wydział Sportu (SP) | 2828/2017 | 25.10.2017r. |
|
22 |
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (SZ) |
1707/2019 | 11.07.2019r. | |
23 |
Wydział ds. Turystyki (WT) | 28.03.2019 r. | ||
24 |
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC) |
3437/2017 |
05.12.2017r. |
|
25 |
Centrum Obsługi Informatycznej (IT) |
1244/2020 | 01.06.2020r. |
|
26 |
Wydział Obsługi Urzędu (OU) |
23.12.2019r. |
|
|
27 |
Wydział Kontroli Wewnętrznej (WK) |
3516/2019 | 23.12.2019r. | |
28 |
Urząd Stanu Cywilnego (SC) |
1392/2019 | 11.06.2019r. |
|
29 |
Wydział Planowania Przestrzennego (BP) |
2870/2019 | 28.10.2019r. |
|
30 |
Zespół Audytu Wewnętrznego (ZA) |
24.01.2019r. |
||
31 |
Zespół Radców Prawnych (PR) |
2547/2012 | 17.09.2012r. |
|
32 |
Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji (EW) |
132/2020 | 17.01.2020 r. |
|
33 |
Wydział Komunikacji Społecznej (KS) |
3550/2018 | 21.12.2018r. |
|
34 |
Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji (MR) |
168/2018 | 25.01.2018r. |
|
35 |
Biuro ds. Ewidencji Mienia (EM) |
09.04.2020 r. |
|
|
36 |
Wydział ds. Jakości Powietrza (JP) |
15.04.2019r. |
|
|
37 |
Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji (SI) |
11.10.2019r. |
|
|
38 |
Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji (PI) |
21.12.2018r. |
|
|
39 |
Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu (IR) |
16.07.2019 r. |
|
|
40 |
Krakowskie Centrum Świadczeń (SO)
|
08.04.2019r. |
|
|
41 |
Statut Zarządu Dróg Miasta Krakowa (ZDMK) |
29.08.2018r.
|
XXII/463/19 z 17.07.2019r. XXIX/749/19 z 20.11.2019r. |
|
42 |
Statut Zarządu Budynków Komunalnych (ZBK) |
11.06.2008r. |
XCI/1210/10 z 03.02.2010r. |
|
43 | Statut Zarządu Infrastruktury Sportowej (ZIS) | XLIX/637/08 | 27.08.2008r. |
LXXXI/1244/13 z 11.09.2013r. XXII/460/19 z 17.07.2019r. |
44 |
Statut Krakowskiego Biura Festiwalowego (KBF) |
tekst jednolity: CII/2660/18 |
15.01.1997r.
23.05.2018r. |
LXVII/624/04 z 15.12.2004 r. XLIX/625/08 z 27.08.2008 r. XXV/420/15 z 23.09.2015r. |
45 |
Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) |
tekst jednolity: LVII/1158/16 |
20.10.2004r.
9.11.2016r. |
CX/1682/14 z 25.06.2014r. |
46 |
Statut Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty (MCOO) |
20.05.2009 |
CIV/1397/10 z 23.06.2010r. LIV/755/12 z 12.09.2012r. LVIII/1232/16 z 23.11.2016r. XC/2369/17 z 06.12.2017r. CVII/2773/18 z 05.07.2018r. |
|
47 |
Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień (MCPU) |
tekst jednolity: LXXIX/1947/17 |
8.09.2010r.
5.07.2017r. |
VIII/66/11 z 16.02.2011r. |
48 |
Zarząd Zieleni Miejskiej (ZZM) |
VIII/113/15 | 04.03.2015r. |
CVIII/2811/18 z 29.08.2018r. XXII/461/19 z 17.07.2019 r. |
49 |
Zarząd Inwestycji Miejskich (ZIM) |
LXVII/1658/17 | 29.03.2017r. | |
50 |
Statut Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie (ZTP) |
CVIII/2810/18 | 29.08.2018r. |
XXIV/519/19 z 11.09.2019r. XXXVII/968/20 z 11.03.2020r. |
51 |
Statut Zarządu Cmentarzy Komunalnych (ZCK) |
CXIII/1142/06 | 21.06.2006r. | |
52 |
Klimat-Energia-Gospodarka Wodna |
XXII/459/19 | 17.07.2019r. |
Wykaz Pełnomocników i Doradców Prezydenta Miasta Krakowa
Lp. |
Numer zarządzenia |
Pełnomocnik / Doradca Prezydenta Miasta Krakowa |
Imię i nazwisko |
Komórka organizacyjna podległa Pełnomocnikowi lub w której strukturach się znajduje |
1. | 1575/2019 |
Utworzenie oraz kierunki działania Zespołu Społecznych Doradców PMK |
|
|
2. | 450/2019 |
Pełnomocnik ds. Rodziny |
Marzena Paszkot |
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (SZ) |
3. |
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych |
Ryszard Marek |
Kancelaria Tajna w Kancelarii Prezydenta (KP) |
|
4. |
Pełnomocnik ds. Osób z Niepełnosprawnościami |
Bogdan Dąsal |
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (SZ) |
|
5. |
Pełnomocnik ds. Prognoz i Analiz Finansowych |
Lesław Fijał |
Zespół Audytu Wewnętrznego (ZA) |
|
6. |
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością |
Maria Rusowicz |
Referat ds. Systemu Zarządzania Jakością (OR) |
|
7. | 230/2019 | Pełnomocnik ds. Polityki Senioralnej | Anna Okońska - Walkowicz | Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (SZ) |
8. | 170/2018 | Pełnomocnik ds. Jakości Powietrza | Paweł Ścigalski | Wydział ds. Jakości Powietrza (JP) |
9. | 2196/2019 | Pełnomocnik ds. Rozwoju Kultury Fizycznej | Janusz Kozioł | Wydział Sportu (SP) |
10. | 521/2019 | Pełnomocnik ds. Transformacji Cyfrowej | Jarosław Bułka | Wydział Informatyki (IT) |
11. | 788/2019 | Pełnomocnik ds. Kultury | Robert Piaskowski | Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD) |