Na stronie:
Wykaz zarządzeń związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Krakowa
L.p. |
Dotyczy |
Nr zarządzenia/uchwały |
Z dnia |
Zmienione |
1 |
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Krakowa |
2140/2017 | 30.08.2017r. |
|
2 |
Symbole literowe | 2257/2017 | 11.09.2017r. |
|
3 |
Określenie dziedzin nadzoru |
2258/2017 | 11.09.2017r. |
|
4 |
Odwołanie Zastępców Prezydenta Miasta Krakowa |
03.02.2015r. 29.09.2015r. |
|
|
5 |
Powołanie Zastępców Prezydenta Miasta Krakowa |
03.02.2015r. 29.09.2015r. |
267/2016 z 05.02.2016r |
|
6 |
Ustalenie zastępstw pomiędzy Zastępcami PMK i Sekretarzem Miasta Krakowa |
2675/2015 |
07.10.2015r. |
174/2016 z 26.01.2016r. |
7 |
Podpisywanie pism i dokumentów |
tekst jednolity: |
01.02.2007r. 20.03.2008r. |
2374/2009 z 30.10.2009r. 2878/2009 z 14.12.2009r. 122/2013 z 17.01.2013r. 2245/2013 z 29.07.2013r. |
8 |
W sprawie określenia zasad opracowywania i przekazywania do realizacji zarządzeń i opinii Prezydenta Miasta Krakowa oraz rozstrzygnięć nadzorczych i wezwań do usunięcia naruszenia prawa w stosunku do zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa. |
2147/2016 | 17.08.2016r. |
2008/2017 11.08.2017r. |
9 |
Polecenia służbowe PMK i DM |
1887/2008 |
29.09.2008r. |
|
10 |
Karty usług/procedury zewnętrzne i instrukcje postępowania/procedury wewnętrzne |
127/2010 |
22.01.2010r. |
|
11 |
Udzielanie upoważnień i pełnomocnictw przez PMK |
20.05.2009r. |
|
|
12 |
Zagraniczne wyjazdy służbowe |
556/2011 | 05.04.2011r. |
1821/2011 z 12.08.2011r. 2341/2012 z 27.08.2012r. 122/2013 z 17.01.2013r. |
13 |
Krajowe podróże służbowe |
04.11.2013r. |
1356/2016 z 27.05.2016r. |
|
14 |
Określenie zakresu uprawnień i obowiązków Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Inwestycji i Infrastruktury |
3565/2015 | 24.12.2015r. |
|
15 |
Określenie zakresu uprawnień i obowiązków Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji i Sportu |
2408/2015 | 04.09.2015r. | |
16 |
Okreslenie zakresu uprawnień i obowiązków Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa do spraw Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta | 2678/2015 | 07.10.2015r. |
|
17 |
Określenie zakresu uprawnień i obowiązków Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rozwoju Miasta |
|
30.09.2016r. |
|
18 |
Określenie zakresu uprawnień i obowiązków Skarbnika Miasta Krakowa |
03.02.2015r. |
|
|
19 |
Określenie zakresu uprawnień i obowiązków Sekretarza Miasta Krakowa |
03.02.2015r. |
||
20 |
Określenie zakresu uprawnień i obowiązków Dyrektora Magistratu |
227/2015 | 03.02.2015r. | |
21 |
Określenie relacji pomiędzy Biurem ds. Ochrony Zdrowia a miejskimi jednostkami organizacyjnymi w pionie Sekretarza Miasta Krakowa |
16.10.2007r. |
|
|
22 |
Określenie relacji pomiędzy wydziałami Urzędu Miasta Krakowa a miejskimi jednostkami organizacyjnymi w pionie Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa do spraw Edukacji |
04.09.2015r. |
|
|
23 |
W sprawie przyjmowania skarg, wniosków lub petycji kierowanych do Urzędu Miasta Krakowa |
2996/2015 | 04.11.2015 |
|
24 |
Rozstrzygnięcia nadzorcze i wezwania do usunięcia naruszenia |
Polec. służb. PMK 10/2016 |
17.10.2016r. |
|
25 |
Kodeks postępowania etycznego pracowników UMK |
25.11.2005r. |
|
|
26 | Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych | 896/2010 | 26.04.2010r. |
809/2011 z 29.04.2011r. 1178/2012 z 04.05.2012r. 1460/2013 z 27.05.2013r. 947/2014 z 07.04.2014r. 826/2016 z 07.04.20146r. 973/2017 z 20.04.2017r. |
27 | Regulamin Pracy Urzędu Miasta Krakowa | 688/2009 | 03.04.2009r. |
595/2011 z 08.04.2011r. 3455/2013 z 29.11.2013r. 1732/2015 z 03.07.2015r. 733/2016 z 29.03.2016r. |
28 | Organizacja i zasady funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Miejskiej Kraków | 179/2016 | 26.01.2016r. | |
29 | Regulamin przeprowadzania kontroli organizacyjno-prawnej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej UMK | 135/2010 | 22.01.2010r. | |
30 | Regulamin przeprowadzania kontroli finansowej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej UMK | 137/2010 | 22.01.2010r. | |
31 | Zarządzanie ryzykiem w Urzędzie Miasta Krakowa |
Polec. służb. DM 8/2010 |
19.01.2010 r. | |
32 | Zasady obiegu korespondencji i informacji oraz dekretowania pism w UMK | Polec. służb DM 44/2008 | 13.11.2008 r. |
Polec. służb. DM 6/2010 DM z 15.01.2010r. |
33 | Zasady obsługi mieszkańców i komórek organizacyjnych, obiegu korespondencji oraz postepowania z dokumentacją UMK | 1441/2011 | 01.07.2011 | |
34 | Tryb załatwiania interwencji poselskich i senatorskich, interpelacji radnych, wniosków i opinii komisji RMK oraz spraw przekazywanych przez Przewodniczącego RMK | 90/2014 | 16.01.2014r. | |
35 | Nadzór nad realizacją uchwał i rezolucji RMK | 938/2004 | 04.06.2004r. | |
36 | Podział kompetencji związanych z realizacją Krakowskiego programu Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta pomiędzy komórki organizacyjne UMK oraz MJO | 1840/2011 | 19.08.2011r. |
Wykaz zarządzeń PMK i uchwał RMK dotyczących struktury UMK i MJO
L.p. |
Dotyczy |
Nr zarządzenia/uchwały |
Z dnia |
Zmienione |
1 |
Kancelaria Prezydenta (KP) |
551/2015 | 11.03.2015r. |
|
2 |
Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa (BR) |
667/2015 |
25.03.2015r. |
|
3 |
Wydział Architektury i Urbanistyki (AU) |
02.06.2016r. |
|
|
4 |
Wydział Budżetu Miasta (BM) |
23.03.2016r. |
||
5 |
Biuro Skarbnika (BS) |
28.12.2016r. | ||
6 |
Wydział Edukacji (EK) |
2144/2017 |
31.08.2017r. |
|
7 |
Wydział Finansowy (FK) |
1820/2016 | 11.07.2016r. |
|
8 |
Wydział Podatków i Opłat (PD) |
07.11.2016r. |
|
|
9 |
Wydział Geodezji (GD) |
1409/2016 | 01.06.2016r. |
|
10 |
Wydział Kształtowania Środowiska (WS) |
73/2016 | 12.01.2016r. |
|
11 |
Wydział Gospodarki Komunalnej (GK) | 1400/2015 | 05.06.2015r. |
|
12 |
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM) |
985/2016 | 25.04.2016. | |
13 |
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD) |
03.03.2017r. |
|
|
14 |
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ) |
11.12.2013r. |
|
|
15 |
Wydział Mieszkalnictwa (ML) |
1559/2016 | 16.06.2016r. |
|
16 |
Wydział Organizacji i Nadzoru (OR) |
30.08.2017r.. |
|
|
17 |
Wydział Rozwoju Miasta (WR) |
1772/2015 | 09.07.2015. |
|
18 |
Wydział Skarbu Miasta (GS) |
1106/2012 | 25.04.2012r. |
|
19 |
Wydział Spraw Administracyjnych (SA) |
556/2015 | 11.03.2015r. |
|
20 |
Wydział Sportu (SP) | 1392/2017 | 05.06.2017r. |
|
21 |
Wydział Spraw Społecznych (SO) |
490/2017 | 27.02.2017r. | |
22 |
Biuro ds. Ochrony Zdrowia (BZ) |
06.07.2017r. |
|
|
23 |
Wydział Promocji i Turystyki Miasta (PT) | 14.03.2017r. | ||
24 |
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC) |
2143/2017 |
30.08.2017r. |
|
25 |
Wydział Informatyki (IT) |
1693/2017 | 03.07.2017r. |
|
26 |
Wydział Obsługi Urzędu (OU) |
04.05.2015r. |
|
|
27 |
Biuro Kontroli Wewnętrznej (BK) |
1154/2013 | 26.04.2013r. | |
28 |
Urząd Stanu Cywilnego (SC) |
3374/2016 | 09.12.2016r. |
|
29 |
Biuro Planowania Przestrzennego (BP) |
3098/2016 | 18.11.2016. |
|
30 |
Wydział Planowania i Monitorowania Inwestycji (WP) |
2142/2017 | 30.08.2017r. |
|
31 |
Biuro Funduszy Europejskich (BE) |
402/2017 | 16.02.2017r. | |
32 |
Zespół Audytu Wewnętrznego UMK (ZA) |
08.01.2010r. |
||
33 |
Zespół Radców Prawnych (PR) |
2547/2012 | 17.09.2012r. |
|
34 |
Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji (EW) |
165/2017 | 23.01.2017r. |
|
35 |
Biuro Prasowe (BI) |
442/2016 | 24.02.2016r. |
|
36 |
Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji (MR) |
1446/2016 | 01.06.2016r. |
|
37 |
Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych |
23.12.2016r. |
|
|
38 |
Statut Zarządu Cmentarzy Komunalnych (ZCK) |
21.06.2006r. |
|
|
39 |
Statut Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu (ZIKiT) |
09.07.2008r. |
XXI/341/15 z 08.07.2015r. | |
40 |
Statut Zarządu Budynków Komunalnych (ZBK) |
11.06.2008r. |
XCI/1210/10 z 03.02.2010r. | |
41 | Statut Zarządu Infrastruktury Sportowej (ZIS) | XLIX/637/08 | 27.08.2008r. | LXXXI/1244/13 z 11.09.2013r. |
42 |
Statut Krakowskiego Biura Festiwalowego (KBF) |
15.01.1997r. |
LXVII/624/04 z 15.12.2004 r. XLIX/625/08 z 27.08.2008 r. XXV/420/15 z 23.09.2015r. |
|
43 |
Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) |
20.10.2004r. |
CX/1682/14 z 25.06.2014r. | |
44 |
Statut Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie (ZEO) |
20.05.2009 |
CIV/1397/10 z 23.06.2010r. LIV/755/12 z 12.09.2015r. |
|
45 |
Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień (MCPU) |
VIII/66/11 | 16.02.2011r. | |
46 |
Zarząd Zieleni Miejskiej (ZZM) |
VIII/113/15 | 04.03.2015r. | |
47 |
Zarząd Inwestycji Miejskich (ZIM) |
LXVII/1658/17 | 29.03.2017r. |
Wykaz Pełnomocników i Doradców Prezydenta Miasta Krakowa
Lp. |
Numer zarządzenia |
Pełnomocnik / Doradca Prezydenta Miasta Krakowa |
Imię i nazwisko |
Komórka organizacyjna podległa Pełnomocnikowi lub w której strukturach się znajduje |
1. | 229/2015 |
Utworzenie oraz kierunki działania Zespołu Społecznych Doradców PMK |
|
|
2. | 953/2015 |
Pełnomocnik ds. Rodziny |
Marzena Paszkot |
Wydział Spraw Społecznych (SO) |
3. |
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych |
Ryszard Marek |
Kancelaria Tajna w Kancelarii Prezydenta |
|
4. |
Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych |
Bogdan Dąsal |
Referat ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych – Wydział Spraw Społecznych (SO) |
|
5. | 1247/2010 | Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością | Maria Rusowicz | Stanowiska ds. Systemu Zarządzania Jakością (OR) |