Dokument archiwalny
Głosowania dotyczące punktu porządku obrad:
Odwołanie Filipa Mocie z pełnienia funkcji ławnika / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1830
Przedmiot głosowania: DRUK NR 1830Czas rozpoczęcia: 12 Kwietnia 2017 r.
Czas zakończenia: 12 Kwietnia 2017 r.
Głosowanie: pojedynczo
Status: Zamknięte
Głosów za: 38
Głosów przeciw: 0
Głosów wstrzymujących się: 0
Obecnych podczas głosowania: 38
Nie brało udziału w głosowaniu:0
Nieobecnych: 5
Wymagany rodzaj większości: Zwykła większość
UCHWAŁA PRZYJĘTAJak głosowali radni:
Dokument archiwalny
Kazimierz Chrzanowski...................Za
Michał Drewnicki.......................Za
Krzysztof Durek........................Za
Grażyna Fijałkowska...................Za
Jan Franczyk............................Za
Mirosław Gilarski......................Za
Adam Grelecki...........................Za
Józef Jałocha.........................Za
Dominik Jaśkowiec......................Za
Adam Kalita.............................Za
Mariusz Kękuś.........................Za
Rafał Komarewicz.......................Za
Jakub Kosek.............................Za
Bogusław Kośmider.....................Za
Wojciech Krzysztonek....................Za
Teresa Kwiatkowska......................Za
Teodozja Maliszewska....................Za
Andrzej Mazur..........................Za
Adam Migdał............................Za
Aleksander Miszalski....................Za
Katarzyna Pabian........................Za
Marta Patena............................Za
Włodzimierz Pietrus...................Za
Sławomir Pietrzyk......................Za
Jerzy Popiel............................Za
Edward Porębski........................Za
Anna Prokop-Staszecka...................Za
Stanisław Rachwał.....................Za
Jakub Seraczyn..........................Za
Łukasz Słoniowski.....................Za
Grzegorz Stawowy.......................Za
Anna Szybist............................Za
Agata Tatara............................Za
Tomasz Urynowicz........................Za
Dariusz Wicher..........................Za
Aleksandra Witek........................Za
Wojciech Wojtowicz......................Za
Stanisław Zięba.......................Za
Metka:
Osoba odpowiedzialna:
BEATA KOWALÓWKA - DYREKTOR KANCELARII
Osoba publikująca:
PIOTR ROGAL
Data wytworzenia:
2014-11-19
Data publikacji:
2015-01-16
Data aktualizacji:
2018-03-29