Numer | Tytuł | Data uchwalenia |
---|---|---|
V/52/98 | UCHWAŁA NR V/52/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 grudnia 1998 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Mieszkalnictwa i Inicjatyw Lokalnych Rady Miasta Krakowa. | 1998-12-09 |
Pliki powiązane: |
3k0052.pdf (46.83 kB) |
|
Archiwalna: |
tak |
Uchwały zmieniające: |
||
Numer | Tytuł | Data uchwalenia |
---|---|---|
CIX/1033/02 | UCHWAŁA NR CIX/1033/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Mieszkalnictwa i Inicjatyw Lokalnych Rady Miasta Krakowa. | 2002-04-25 |
Pliki powiązane: |
3k1033.pdf (47.56 kB) |
|
Archiwalna: |
tak |
|
Uchwały zmieniane: |
||
Numer | Tytuł | Data uchwalenia |
---|---|---|
IV/35/98 | UCHWAŁA NR IV/35/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 listopada 1998 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkalnictwa i Inicjatyw Lokalnych Rady Miasta Krakowa. | 1998-11-25 |
Pliki powiązane: |
3k0035.pdf (72.48 kB) |
|
Archiwalna: |
tak |
|