Numer | Tytuł | Data uchwalenia |
---|---|---|
IV/26/98 | UCHWAŁA NR IV/26/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 listopada 1998 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa. | 1998-11-25 |
Pliki powiązane: |
3k0026.pdf (46.58 kB) |
|
Archiwalna: |
tak |
Uchwały zmieniające: |
||
Numer | Tytuł | Data uchwalenia |
---|---|---|
CXIX/1120/02 | UCHWAŁA NR CXIX/1120/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa. | 2002-08-28 |
Pliki powiązane: |
3k1120.pdf (51.18 kB) |
|
Archiwalna: |
tak |
|
Numer | Tytuł | Data uchwalenia |
CVI/1006/02 | UCHWAŁA NR CVI/1006/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa. | 2002-04-03 |
Pliki powiązane: |
3k1006.pdf (55.09 kB) |
|
Archiwalna: |
tak |
|
Uchwały zmieniane: |
||
Numer | Tytuł | Data uchwalenia |
---|---|---|
III/13/98 | UCHWAŁA NR III/13/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 listopada 1998 r. w sprawie powołania Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa. | 1998-11-18 |
Pliki powiązane: |
3k0013.pdf (72.18 kB) |
|
Archiwalna: |
tak |
|